AHIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaça Sant Pasqual, 3
Código Postal 12540
Municipio Vila-real
Provincia Castellón/Castello
Razón Social AHIS SL
CIF B12048401
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario TRANSFORMACIONES INMOBILIARIAS DE LA PLANA SL
VINCULACIONES DE AHIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AHIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSFORMACIONES INMOBILIARIAS DE LA PLANA SL | Socio Unico | 28/04/2023 | 08/08/2023 |
Vidal Ahis Clara | Administrador Solidario | 03/01/2019 | 08/08/2023 |
Vidal Gil Enrique | Administrador Solidario | 03/01/2019 | 08/08/2023 |
Vidal Gil Enrique | Administrador Unico | 03/01/2019 | |
Ahis Forner Maria Teresa | Director Gerente | 24/01/2017 |
ACTOS BORME DE AHIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941, L 506, F 209, S 8, H CS 14098, I/A 7 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-12
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941, L 506, F 209, S 8, H CS 14098, I/A 7 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-12
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941, L 506, F 209, S 8, H CS 14098, I/A 6 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-12
- La transformación de inmuebles rústicos y urbanos, propios o ajenos y la comercialización y venta subsiguiente. La actividad empresarial de la construcción y edificación, incluidas las viviendas de protección oficial. La urbanización, construcción y promoción de viviendas y naves y alquiler de inmu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941, L 506, F 208, S 8, H CS 14098, I/A 5 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-12
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941, L 506, F 208, S 8, H CS 14098, I/A 5 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-12
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Modificado el artículo 2º de los Estatutos sociales por ampliación del objeto social.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941, L 506, F 208, S 8, H CS 14098, I/A 5 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941, L 506, F 208, S 8, H CS 14098, I/A 5 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941, L 506, F 208, S 8, H CS 14098, I/A 5 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-12
Director Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 232, L 109, F 20, S 8, H CS 14098, I/A N3 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-162-12