AGUILAS GOLF SA - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Fuensanta, 2
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social AGUILAS GOLF SA
CIF A73359473
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 10/03/2005
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Jose Fernando Martinez Blanco
VINCULACIONES DE AGUILAS GOLF SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGUILAS GOLF SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jose Fernando Martinez Blanco | Administrador Unico | 15/06/2011 | 07/11/2012 |
Jose Ramon Carabante Aguilera | Administrador Unico | 09/03/2010 | 15/06/2011 |
Jose Ramon Carabante De La Plaza | Administrador Unico | 09/03/2010 |
ACTOS BORME DE AGUILAS GOLF SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2192 , F 218, S 8, H MU 51811, I/A 6 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2013-244-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2192 , F 218, S 8, H MU 51811, I/A 6 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2013-244-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2192 , F 217, S 8, H MU 51811, I/A 5 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2192 , F 217, S 8, H MU 51811, I/A 5 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-107-30
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-84-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2192 , F 217, S 8, H MU 51811, I/A 4 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2192 , F 217, S 8, H MU 51811, I/A 4 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-30
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-154-30