AGUERO INGENIERIA DE INSTALACIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Marques de Monistrol, 7
Código Postal 28011
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AGUERO INGENIERIA DE INSTALACIONES SL
CIF B84596295
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 26/01/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario INVERSIONES AGUERO SL
VINCULACIONES DE AGUERO INGENIERIA DE INSTALACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGUERO INGENIERIA DE INSTALACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguero Cedillo Israel | Administrador Unico | 12/03/2021 | 08/01/2024 |
Aguero Cedillo Israel | Liquidador | 08/01/2024 | 08/01/2024 |
Aguero Cedillo Israel | Administrador Solidario | 18/12/2012 | 12/03/2021 |
Aguero Cedillo Luis Fernando | Administrador Solidario | 18/12/2012 | 12/03/2021 |
INVERSIONES AGUERO SL | Socio Unico | 05/05/2016 | 30/11/2020 |
Aguero Fernandez Luis | Administrador Solidario | 30/03/2009 |
ACTOS BORME DE AGUERO INGENIERIA DE INSTALACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22320 , F 29, S 8, H M 398492, I/A 6 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22320 , F 29, S 8, H M 398492, I/A 6 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22320 , F 29, S 8, H M 398492, I/A 6 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22320 , F 29, S 8, H M 398492, I/A 6 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
- PASEO MARQUES DE MONISTROL NUMERO 7, 3º IZDA. (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22320 , F 28, S 8, H M 398492, I/A 5 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22320 , F 28, S 8, H M 398492, I/A 5 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22320 , F 28, S 8, H M 398492, I/A 5 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22320 , F 28, S 8, H M 398492, I/A 5 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22320 , F 28, S 8, H M 398492, I/A 4 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-28
- LA CONSTRUCCION COMPLETA O PARCIAL DE EDIFICIOS Y DE TODO TIPO DE CONSTRUCCIONES Y DE SUS INSTALACIONES, DE TODA CLASE Y SU REPARACION Y/O CONSERVACION.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22320 , F 28, S 8, H M 398492, I/A 3 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-28