AGUDIÑA C SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Fuentelarreyna, 18
Código Postal 28035
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AGUDIÑA C SL
CIF B86523792
Capital Social 1643000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 02/08/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Urrutia Ybarra Jose Juan
VINCULACIONES DE AGUDIÑA C SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGUDIÑA C SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Urrutia Ybarra Jose Juan | Socio Unico | 30/08/2012 | 30/03/2016 |
Urrutia Ybarra Jose Juan | Administrador Unico | 30/08/2012 | 30/03/2016 |
Urrutia Ybarra Jose Juan | Liquidador | 30/03/2016 | 30/03/2016 |
ACTOS BORME DE AGUDIÑA C SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30214 , F 151, S 8, H M 543820, I/A 4 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30214 , F 151, S 8, H M 543820, I/A 4 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30214 , F 151, S 8, H M 543820, I/A 4 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30214 , F 151, S 8, H M 543820, I/A 4 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30214 , F 151, S 8, H M 543820, I/A 3 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-28
Capital Anterior: | 743.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 900.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.643.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 121,13 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30214 , F 151, S 8, H M 543820, I/A 3 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-28
- AVDA FUENTELARREYNA 18 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30214 , F 150, S 8, H M 543820, I/A 2 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Domicilio.-.Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30214 , F 150, S 8, H M 543820, I/A 2 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 740.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 743.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 24.666,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30214 , F 150, S 8, H M 543820, I/A 2 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30214 , F 148, S 8, H M 543820, I/A 1 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-28