AGUAS DE MONDARIZ FUENTE DEL VAL SL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social AGUAS DE MONDARIZ FUENTE DEL VAL SL
Nombres Anteriores
- AGUAS DE MONDARIZ FUENTE DEL VAL SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único LES CREUS DIAMANT SL
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE AGUAS DE MONDARIZ FUENTE DEL VAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGUAS DE MONDARIZ FUENTE DEL VAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabadas Avion Alberto | Apoderado Mancomunado | 08/08/2011 | 15/03/2016 |
Cabadas Avion Alberto | Apoderado | 08/08/2011 | 15/03/2016 |
Clavera Bachero Jose | Apoderado | 04/08/2010 | 15/03/2016 |
Clavera Gispert Sergio | Apoderado | 08/08/2011 | 15/03/2016 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 12/11/2015 | 15/03/2016 |
Fernandez Viñas Francisco Javier | Apoderado | 28/08/2014 | 15/03/2016 |
Guerrero Sahuquillo Juan Carlos | Apoderado Mancomunado | 08/08/2011 | 15/03/2016 |
LES CREUS DIAMANT SL | Administrador Unico | 11/01/2010 | 15/03/2016 |
Renart Cava Juan Bautista | Apoderado | 11/01/2010 | 15/03/2016 |
Renart Montalat Joan Baptista | Apoderado | 04/08/2010 | 15/03/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AGUAS DE MONDARIZ FUENTE DEL VAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3636, L 3636, F 206, S 8, H PO 7546, I/A 94 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3636, L 3636, F 206, S 8, H PO 7546, I/A 94 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-36
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3636, L 3636, F 206, S 8, H PO 7546, I/A 93 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-36
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3636, L 3636, F 206, S 8, H PO 7546, I/A 93 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-36
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3636, L 3636, F 205, S 8, H PO 7546, I/A 92 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3636, L 3636, F 205, S 8, H PO 7546, I/A 91 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-169-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3636, L 3636, F 204, S 8, H PO 7546, I/A 90 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-169-36
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3636, L 3636, F 204, S 8, H PO 7546, I/A 89 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3636, L 3636, F 204, S 8, H PO 7546, I/A 88 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3636, L 3636, F 204, S 8, H PO 7546, I/A 87 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-36