AGUAS DE JEREZ EMPRESA MUNICIPAL SA - EXTINGUIDA
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social AGUAS DE JEREZ EMPRESA MUNICIPAL SA
CIF A11614278
Actividad Captación, depuración y distribución de agua
Página Web www.aguasdejerez.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Garcia Pelayo Jurado Maria Jose
Auditor OBRAS CONSTRUCCIONES REFORMAS Y PROMOCIONES SALITRE SL
VINCULACIONES DE AGUAS DE JEREZ EMPRESA MUNICIPAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGUAS DE JEREZ EMPRESA MUNICIPAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dura De Pinedo Javier | Consejero | 03/08/2011 | 23/12/2014 |
Espinosa De La Calle Enrique | Consejero | 03/08/2011 | 23/12/2014 |
Garcia Pelayo Jurado Maria Jose | Presidente | 03/08/2011 | 23/12/2014 |
Garcia Pelayo Jurado Maria Jose | Consejero | 03/08/2011 | 23/12/2014 |
Garcia Pelayo Jurado Maria Jose | Apoderado | 16/08/2011 | 23/12/2014 |
Granadino Gonzalez Abraham | Consejero | 03/08/2011 | 23/12/2014 |
Morales Gonzalez Juan Antonio | Consejero | 10/07/2013 | 23/12/2014 |
OBRAS CONSTRUCCIONES REFORMAS Y PROMOCIONES SALITRE SL | Auditor | 23/12/2014 | 23/12/2014 |
OBRAS CONSTRUCCIONES REFORMAS Y PROMOCIONES SALITRE SL | Auditor | 26/03/2009 | 23/12/2014 |
OBRAS CONSTRUCCIONES REFORMAS Y PROMOCIONES SALITRE SL | Auditor | 10/12/2009 | 23/12/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AGUAS DE JEREZ EMPRESA MUNICIPAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2139 , F 69, S 8, H CA 3103, I/A 71 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-11
- Cesión global de activo y pasivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2139 , F 69, S 8, H CA 3103, I/A 71 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-11
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2019 , F 88, S 8, H CA 3103, I/A 70 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (17/06/2014)
CVE: BORME-B-2014-119-11
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2019 , F 88, S 8, H CA 3103, I/A 68 (21/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-11
Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2019 , F 87, S 8, H CA 3103, I/A 67 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-11
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2019 , F 87, S 8, H CA 3103, I/A 66 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-11
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2019 , F 87, S 8, H CA 3103, I/A 66 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-11
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2019 , F 87, S 8, H CA 3103, I/A 65 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-11
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2019 , F 87, S 8, H CA 3103, I/A 65 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-11