AGUADANA SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social AGUADANA SL
CIF B97033419
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AGUADANA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGUADANA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Elosegui Larrañeta Antonio | Presidente | 27/12/2011 | 07/09/2012 |
Elosegui Larrañeta Antonio | Consejero | 27/12/2011 | 07/09/2012 |
Elosegui Larrañeta Antonio | Apoderado Mancomunado | 27/12/2011 | 07/09/2012 |
Montoliu Heyndrickx Carlos | Consejero | 07/09/2012 | |
Montoliu Heyndrickx Carlos | Apoderado Mancomunado | 27/12/2011 | 07/09/2012 |
Moufle Christian Rene Marie | Consejero | 27/12/2011 | 07/09/2012 |
Moufle Christian Rene Marie | Apoderado Mancomunado | 27/12/2011 | 07/09/2012 |
Rodriguez Lorenzo Jose Maria | Liquidador | 07/09/2012 | 07/09/2012 |
Sanz Valdivia Patricia | Secretario | 07/09/2012 | |
De Ulloa Suelves Alvaro | Consejero | 27/12/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AGUADANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22654 , F 6, S 8, H M 405144, I/A 8 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22654 , F 6, S 8, H M 405144, I/A 8 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-28
- CANCELACION DE ASIENTOS Y CIERRE DE HOJA SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22654 , F 6, S 8, H M 405144, I/A 8 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22654 , F 6, S 8, H M 405144, I/A 8 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22654 , F 6, S 8, H M 405144, I/A 8 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22654 , F 5, S 8, H M 405144, I/A 7 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22654 , F 5, S 8, H M 405144, I/A 7 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22654 , F 5, S 8, H M 405144, I/A 6 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22654 , F 5, S 8, H M 405144, I/A 6 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-141-28