AGUA Y RESIDUOS 21 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Martinez de Medina, 1
Código Postal 41018
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social AGUA Y RESIDUOS 21 SL
CIF B72154370
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Captación, depuración y distribución de agua
Fecha de Constitución 19/11/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AGUA Y RESIDUOS 21 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGUA Y RESIDUOS 21 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cordero Leon Justina | Liquidador Unico | 16/03/2017 | 16/03/2017 |
Cordero Leon Justina | Administrador Unico | 11/05/2011 | 16/03/2017 |
Perez Santos Benito | Administrador Unico | 14/04/2011 | 11/05/2011 |
Cordero Leon Justina | Administrador Unico | 10/12/2009 | 14/04/2011 |
ACTOS BORME DE AGUA Y RESIDUOS 21 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5169 , F 112, S 8, H SE 84634, I/A 4 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5169 , F 112, S 8, H SE 84634, I/A 4 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5169 , F 112, S 8, H SE 84634, I/A 4 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5169 , F 112, S 8, H SE 84634, I/A 4 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5169 , F 112, S 8, H SE 84634, I/A 4 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5169 , F 111, S 8, H SE 84634, I/A 3 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5169 , F 111, S 8, H SE 84634, I/A 3 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5169 , F 111, S 8, H SE 84634, I/A 2 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5169 , F 111, S 8, H SE 84634, I/A 2 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-41