AGRUPINMA INMUEBLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Carpinteros, 17
Código Postal 28660
Municipio Boadilla del Monte
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AGRUPINMA INMUEBLES SL
CIF B83370882
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE AGRUPINMA INMUEBLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGRUPINMA INMUEBLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Gimenez Mercedes | Apoderado | 13/03/2012 | 07/11/2017 |
Rigola Perez Laura | Administrador Mancomunado | 05/01/2015 | 07/11/2017 |
Rigola Perez Laura | Liquidador Mancomunado | 07/11/2017 | 07/11/2017 |
Rodriguez Garcia Enrique | Administrador Mancomunado | 05/01/2015 | 07/11/2017 |
Rodriguez Garcia Enrique | Apoderado | 12/01/2010 | 07/11/2017 |
Rodriguez Garcia Enrique | Liquidador Mancomunado | 07/11/2017 | 07/11/2017 |
Rigola Perez Laura | Secretario | 14/07/2011 | 05/01/2015 |
Rigola Perez Laura | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 14/07/2011 | 05/01/2015 |
Rigola Perez Laura | Consejero | 14/07/2011 | 05/01/2015 |
Rodriguez Garcia Enrique | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 14/07/2011 | 05/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AGRUPINMA INMUEBLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17891 , F 128, S 8, H M 308789, I/A 13 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17891 , F 128, S 8, H M 308789, I/A 13 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17891 , F 128, S 8, H M 308789, I/A 13 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17891 , F 128, S 8, H M 308789, I/A 13 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17891 , F 128, S 8, H M 308789, I/A 12 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17891 , F 128, S 8, H M 308789, I/A 12 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17891 , F 128, S 8, H M 308789, I/A 12 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-28
- C/ CARPINTERIOS NUMERO 17 (BOADILLA DEL MONTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17891 , F 128, S 8, H M 308789, I/A 11 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17891 , F 127, S 8, H M 308789, I/A 10 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17891 , F 127, S 8, H M 308789, I/A 9 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-28