AGRUPAMIENTO DE RECAMBISTAS EUROPEOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda del Puerto, 2
Código Postal 11006
Municipio Cádiz
Provincia Cádiz
Razón Social AGRUPAMIENTO DE RECAMBISTAS EUROPEOS SL
CIF B72047863
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 29/08/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AGRUPAMIENTO DE RECAMBISTAS EUROPEOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGRUPAMIENTO DE RECAMBISTAS EUROPEOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Nicolas Escobar Luis | Consejero | 19/02/2010 | 30/08/2011 |
De Nicolas Escobar Luis | Apoderado Mancomunado | 17/03/2010 | 30/08/2011 |
Elicegui Obede Eulalia | Secretario No Consejero | 19/02/2010 | 30/08/2011 |
Elicegui Obede Eulalia | Liquidador | 30/08/2011 | 30/08/2011 |
Fuentes Rios Jose Antonio | Presidente | 19/02/2010 | 30/08/2011 |
Fuentes Rios Jose Antonio | Consejero | 19/02/2010 | 30/08/2011 |
Fuentes Rios Jose Antonio | Apoderado Mancomunado | 17/03/2010 | 30/08/2011 |
Murcia Mazon Pablo | Consejero | 19/02/2010 | 30/08/2011 |
Murcia Mazon Pablo | Apoderado Mancomunado | 17/03/2010 | 30/08/2011 |
Villa Villa Victor Manuel | Vicepresidente | 19/02/2010 | 30/08/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AGRUPAMIENTO DE RECAMBISTAS EUROPEOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1907 , F 223, S 8, H CA 33670, I/A 7 (30/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1907 , F 223, S 8, H CA 33670, I/A 7 (30/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1907 , F 223, S 8, H CA 33670, I/A 7 (30/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-11
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1907 , F 223, S 8, H CA 33670, I/A 7 (30/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-178-11
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1907 , F 221, S 8, H CA 33670, I/A 6 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-11
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1907 , F 221, S 8, H CA 33670, I/A 5 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-42-11
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1907 , F 221, S 8, H CA 33670, I/A 5 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-42-11
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1907 , F 221, S 8, H CA 33670, I/A 5 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-42-11