AGRUPACION DE PROMOTORES GRUP SATORSA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Valldemossa, 36
Código Postal 08016
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social AGRUPACION DE PROMOTORES GRUP SATORSA SL
CIF B63453153
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 08/03/2004
VINCULACIONES DE AGRUPACION DE PROMOTORES GRUP SATORSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGRUPACION DE PROMOTORES GRUP SATORSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Fernandez Luis | Administrador Concursal | 22/12/2010 | 03/10/2014 |
Perna Bertran Xavier | Administrador Concursal | 22/12/2010 | 03/10/2014 |
Jimenez Lopez Torcuato | REPR.143 RRM | 30/06/2011 | |
JP GRUP HOLDING LINEAS DE NEGOCIO SL | Administrador Unico | 30/06/2011 | |
Perez Fernandez Francisco | Apoderado | 14/09/2009 | |
Jimenez Peña David | Apoderado | 29/04/2009 |
ACTOS BORME DE AGRUPACION DE PROMOTORES GRUP SATORSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38736 , F 94, S 8, H B 288495, I/A 23 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 709/2010, AUTO FIRME DE FECHA 20/06/2014, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38736 , F 94, S 8, H B 288495, I/A 23 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38736 , F 94, S 8, H B 288495, I/A 23 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38736 , F 93, S 8, H B 288495, I/A 22 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 709/2010, AUTO FIRME DE FECHA 26/04/2011, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38736 , F 93, S 8, H B 288495, I/A 22 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38736 , F 93, S 8, H B 288495, I/A 22 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-08
- CL VALLDEMOSSA Num.36 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38736 , F 93, S 8, H B 288495, I/A 21 (21/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 709/2010-B SECCION PRIMERA, AUTO FIRME DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2010, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LASOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37673 , F 208, S 8, H B 288495, I/A 20 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37673 , F 208, S 8, H B 288495, I/A 20 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-08