AGRUPACIO MONTSARRI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Major, 49
Código Postal 08393
Municipio Caldes d'Estrac
Provincia Barcelona
Razón Social AGRUPACIO MONTSARRI SL
CIF B64413602
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 22/12/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AGRUPACIO MONTSARRI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGRUPACIO MONTSARRI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lario Bermejo Javier | Administrador Unico | 03/07/2018 | 22/02/2022 |
Lario Bermejo Javier | Apoderado | 18/06/2010 | 22/02/2022 |
Lario Bermejo Javier | Liquidador | 22/02/2022 | 22/02/2022 |
Rueda Garcia Sergio | Administrador Unico | 24/01/2012 | 03/07/2018 |
Sarri Grau Montserrat | Administrador Unico | 24/01/2012 |
ACTOS BORME DE AGRUPACIO MONTSARRI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39449 , F 16, S 8, H B 346072, I/A 6 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39449 , F 16, S 8, H B 346072, I/A 6 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39449 , F 16, S 8, H B 346072, I/A 6 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-08
Capital Anterior: | 2.405,00 | Euros |
Aumento de capital: | 601,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 24,99 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39449 , F 15, S 8, H B 346072, I/A 5 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-08
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Disminución de capital | 601,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.405,00 | Euros |
Porcentaje: | 19,99 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39449 , F 15, S 8, H B 346072, I/A 5 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39449 , F 15, S 8, H B 346072, I/A 5 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39449 , F 15, S 8, H B 346072, I/A 5 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-08
- LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CARACTER MEDICO-SANITARIO,ASISTENCIAL Y SOCIO- SANITARIO EN SU MAS AMPLIO SENTIDO:AYUDA A DOMICILIO,ATENCION PARA LA PROMOCION DE LA AUTONOMIA Y LA DEPENDENCIA,TRASLADO DE ENFERMOS,CONTANDO .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39449 , F 15, S 8, H B 346072, I/A 4 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39449 , F 15, S 8, H B 346072, I/A 3 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39449 , F 15, S 8, H B 346072, I/A 3 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-08