AGRUPABERJA SA - EXTINGUIDA
Provincia Almería
Razón Social AGRUPABERJA SA
CIF A04072070
Actividad Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Fernandez Cuadrado Antonio
Propietario AGROEJIDO SA
VINCULACIONES DE AGRUPABERJA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGRUPABERJA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROEJIDO SA | Socio Unico | 27/04/2011 | 27/04/2011 |
Fernandez Cuadrado Antonio | Consejero Delegado Mancomunado | 30/11/2009 | 27/04/2011 |
Fernandez Cuadrado Antonio | Consejero | 30/11/2009 | 27/04/2011 |
Fernandez Cuadrado Antonio | Presidente | 30/11/2009 | 27/04/2011 |
Manzano Baeza Esteban | Consejero | 30/11/2009 | 27/04/2011 |
Manzano Baeza Esteban | Vicepresidente | 30/11/2009 | 27/04/2011 |
Manzano Baeza Esteban | Consejero Delegado Mancomunado | 30/11/2009 | 27/04/2011 |
Manzano Baeza Manuel Rogelio | Consejero | 30/11/2009 | 27/04/2011 |
Manzano Baeza Manuel Rogelio | Secretario | 30/11/2009 | 27/04/2011 |
Manzano Baeza Manuel Rogelio | Consejero Delegado Mancomunado | 30/11/2009 | 27/04/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AGRUPABERJA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 144, S 8, H AL 848, I/A 17 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-04
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 144, S 8, H AL 848, I/A 17 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-04
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 144, S 8, H AL 848, I/A 17 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-04
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-55-04
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-78-04
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 144, S 8, H AL 848, I/A 16 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-04
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 143, S 8, H AL 848, I/A 15 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-04
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 143, S 8, H AL 848, I/A 15 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-04
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-235-04