AGROVI LA CAMPANA SL - EN DISOLUCION
Dirección social Plaza Andalucia, 6
Código Postal 41429
Municipio La Campana
Provincia Sevilla
Razón Social AGROVI LA CAMPANA SL
CIF B41868662
Actividad Promoción inmobiliaria
Teléfono 95 419 93 65
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AGROVI LA CAMPANA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGROVI LA CAMPANA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albala Martinez Francisco | Consejero | 19/10/2015 | 11/03/2016 |
Bernal Lopez Sandra | Vicepresidente | 19/10/2015 | 11/03/2016 |
Bernal Lopez Sandra | Consejero Delegado | 19/10/2015 | 11/03/2016 |
Bernal Lopez Sandra | Consejero | 19/10/2015 | 11/03/2016 |
Fernandez Oviedo Manuel | Consejero | 23/09/2011 | 11/03/2016 |
Fernandez Oviedo Manuel | Presidente | 19/10/2015 | 11/03/2016 |
Marcos Nieto Salvador | Consejero | 11/02/2015 | 11/03/2016 |
Seoane Fernandez Paula Eva | Consejero | 19/10/2015 | 11/03/2016 |
Veragua Caro Dolores | Secretario No Consejero | 19/10/2015 | 11/03/2016 |
Diaz Badillo Antonio | Presidente | 23/09/2011 | 19/10/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AGROVI LA CAMPANA SL
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 70, S 8, H SE 36598,SE , I/ 18 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 70, S 8, H SE 36598,SE , I/ 18 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-41
- Beneficiarias de la cesión: Excelentisimo Ayuntamiento De La Campana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 70, S 8, H SE 36598,SE , I/ 18 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 70, S 8, H SE 36598,SE , I/ 18 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-41
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 69, S 8, H SE 36598,SE , I/ 17 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-41
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 69, S 8, H SE 36598,SE , I/ 17 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-41
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 69, S 8, H SE 36598,SE , I/ 17 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (08/06/2015)
CVE: BORME-B-2015-127-41
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 20, S 8, H SE 36598,SE , I/ 16 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-41
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 20, S 8, H SE 36598,SE , I/ 16 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-41