AGROSELPIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza España (Paseo del Coso), 13
Código Postal 14900
Municipio Lucena
Provincia Córdoba
Mapa Ver Mapa
Razón Social AGROSELPIA SL
CIF B56002306
Capital Social 563696.0 Euros
Actividad Actividades de apoyo a la agricultura
Fecha de Constitución 11/06/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE AGROSELPIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGROSELPIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabrera Mora Antonio Genaro | Administrador Solidario | 22/07/2014 | 28/06/2023 |
Cabrera Mora Jose Maria | Administrador Solidario | 22/07/2014 | 28/06/2023 |
Cabrera Mora Jose Maria | Liquidador | 28/06/2023 | 28/06/2023 |
ACTOS BORME DE AGROSELPIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 207, S 8, H CO 34825, I/A 3 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 207, S 8, H CO 34825, I/A 3 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-14
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 207, S 8, H CO 34825, I/A 3 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-14
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 207, S 8, H CO 34825, I/A 3 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-14
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 560.696,00 | Euros |
Capital Actual: | 563.696,00 | Euros |
Porcentaje: | 18.689,87 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 206, S 8, H CO 34825, I/A 2 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-14
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 201, S 8, H CO 34825, I/A 1 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-14
Dirección:PLAZA DE ESPAÑA 13 3 B (LUCENA)
Comienzo de operaciones:11/06/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Explotaciones agrícolas, así como la prestación de servicios agrícolas a terceros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 201, S 8, H CO 34825, I/A 1 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-14