AGROPECUARIA LA MONJARA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Abascal, 38
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social AGROPECUARIA LA MONJARA SL
CIF B84979582
Actividad Explotación de otro ganado bovino y búfalos
Fecha de Constitución 30/01/2007
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AGROPECUARIA LA MONJARA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGROPECUARIA LA MONJARA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gimenez Gomez Blanca | Consejero Delegado Mancomunado | 03/07/2014 | 23/06/2016 |
Gimenez Gomez Blanca | Consejero | 03/07/2014 | 23/06/2016 |
Gimenez Gomez Juan-luis | Consejero Delegado Mancomunado | 03/07/2014 | 23/06/2016 |
Gimenez Gomez Juan-luis | Consejero | 03/07/2014 | 23/06/2016 |
Gimenez Gomez Maria-concepcion | Secretario | 03/07/2014 | 23/06/2016 |
Gimenez Gomez Maria-concepcion | Consejero Delegado Mancomunado | 03/07/2014 | 23/06/2016 |
Gimenez Gomez Maria-concepcion | Consejero | 03/07/2014 | 23/06/2016 |
Gimenez Gomez Maria-concepcion | Liquidador | 23/06/2016 | 23/06/2016 |
Gomez Navarrete Maria De La Concepcion | Presidente | 03/07/2014 | 23/06/2016 |
Gomez Navarrete Maria De La Concepcion | Consejero | 03/07/2014 | 23/06/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AGROPECUARIA LA MONJARA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23785 , F 91, S 8, H M 426879, I/A 5 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23785 , F 91, S 8, H M 426879, I/A 5 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23785 , F 91, S 8, H M 426879, I/A 5 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23785 , F 91, S 8, H M 426879, I/A 5 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
- MODIFICADA LA FORMA DE ACTUACION DE LOS CONSEJEROS DELEGADOS D& M& CONCEPCION GIMENEZ GOMEZ, D& BLANCA GIMENEZ GOMEZ Y D. JUAN LUIS GIMENEZ GOMEZ, QUE DEBERAN ACTUAR DE FORMA MANCOMUNADA DOS CUALESQUIERA DE ELLOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23785 , F 90, S 8, H M 426879, I/A 4 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 19 DE LOS ESTATUTOS.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23785 , F 89, S 8, H M 426879, I/A 3 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23785 , F 89, S 8, H M 426879, I/A 3 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23785 , F 89, S 8, H M 426879, I/A 3 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-211-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-210-28