AGROPAVON SL - EXTINGUIDA
Dirección social FINCA VEGA DE LA FLORIDA, PARCELA 17 - LA BARCA D
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social AGROPAVON SL
CIF B11885423
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas
Fecha de Constitución 21/09/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AGROPAVON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGROPAVON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bittel Thomas | Liquidador | 06/11/2017 | 06/11/2017 |
Wenger Henk Volker | Administrador Unico | 26/01/2011 | 06/11/2017 |
Pavon Mendoza Juan | Socio Unico | 29/09/2010 | 26/01/2011 |
Pavon Mendoza Juan | Administrador Unico | 29/09/2010 | 26/01/2011 |
ACTOS BORME DE AGROPAVON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1990 , F 31, S 8, H CA 40904, I/A 3 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1990 , F 31, S 8, H CA 40904, I/A 3 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1990 , F 31, S 8, H CA 40904, I/A 3 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1990 , F 31, S 8, H CA 40904, I/A 3 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1990 , F 31, S 8, H CA 40904, I/A 2 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1990 , F 31, S 8, H CA 40904, I/A 2 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1990 , F 31, S 8, H CA 40904, I/A 2 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1990 , F 30, S 8, H CA 40904, I/A 1 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-195-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1990 , F 30, S 8, H CA 40904, I/A 1 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-195-11