AGROCOSMETIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Gremi de Saboners, 8
Código Postal 07009
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social AGROCOSMETIC SL
CIF B57867905
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Cultivo de especias, plantas aromáticas, medicinales y farmacéuticas
Fecha de Constitución 16/06/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario INDUSTRIAS ARGUI SA
VINCULACIONES DE AGROCOSMETIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGROCOSMETIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS ARGUI SA | Socio Unico | 17/12/2018 | 25/06/2024 |
Perello Planas Pedrona | Liquidador | 25/06/2024 | 25/06/2024 |
Perello Planas Pedrona | Administrador Unico | 17/12/2018 | 25/06/2024 |
Mateu Oliver Guillem | Consejero | 21/09/2015 | 17/12/2018 |
Mateu Perello Silvia Margarida | Secretario | 21/09/2015 | 17/12/2018 |
Mateu Perello Silvia Margarida | Consejero | 21/09/2015 | 17/12/2018 |
Pons Galmes Jaime | Presidente | 21/09/2015 | 17/12/2018 |
Pons Galmes Jaime | Consejero Delegado | 21/09/2015 | 17/12/2018 |
Pons Galmes Jaime | Consejero | 21/09/2015 | 17/12/2018 |
Pons Jaulin Du Seutre Rafael | Consejero | 21/09/2015 | 17/12/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AGROCOSMETIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 74287, I/A 4 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 74287, I/A 4 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 74287, I/A 4 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 74287, I/A 4 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-07
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 51, S 8, H PM 74287, I/A 3 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 51, S 8, H PM 74287, I/A 3 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-07
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 51, S 8, H PM 74287, I/A 3 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 51, S 8, H PM 74287, I/A 3 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-07
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Se modifica la redacción del Artículo 20º de los Estatutos.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 51, S 8, H PM 74287, I/A 2 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-07
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2578 , F 51, S 8, H PM 74287, I/A 2 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-07