AGRO-VINICOLA HACIENDA DE LA PRINCESA SL
Municipio Valdepeñas
Provincia Ciudad Real
Razón Social AGRO-VINICOLA HACIENDA DE LA PRINCESA SL
CIF B13347414
Actividad Cultivo de la vid
VINCULACIONES DE AGRO-VINICOLA HACIENDA DE LA PRINCESA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGRO-VINICOLA HACIENDA DE LA PRINCESA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balduz Gil Luis Javier | Apoderado | 18/04/2017 | 20/10/2021 |
Balduz Gil Luis Javier | Apoderado | 23/02/2017 | 20/10/2021 |
Balduz Gil Luis Javier | Apoderado | 20/10/2021 | |
Ruiz Vargas Cesar | Apoderado | 04/07/2013 | 15/03/2017 |
Gaztelumendi Arrillaga Cecilia | Administrador Solidario | 23/03/2010 | |
Gaztelumendi Arrillaga Jose | Administrador Solidario | 23/03/2010 |
ACTOS BORME DE AGRO-VINICOLA HACIENDA DE LA PRINCESA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 626 , F 196, S 8, H CR 11835, I/A 10 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-13
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 309 , F 112, S 8, H CR 11835, I/A 9 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-13
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 309 , F 112, S 8, H CR 11835, I/A 8 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-13
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 309 , F 112, S 8, H CR 11835, I/A 7 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-13
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 309 , F 111, S 8, H CR 11835, I/A 6 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-13
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-235-13
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-13
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 309 , F 111, S 8, H CR 11835, I/A 5º (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-13
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-193-13