AGRO CANTALLOPS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Sor Margalida de la Passio, 19
Código Postal 07369
Municipio Selva
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social AGRO CANTALLOPS SL
CIF B01790518
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 29/07/2020
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AGRO CANTALLOPS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGRO CANTALLOPS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Monroig Beltran Lorenzo | Socio Unico | 27/08/2020 | 09/12/2022 |
Monroig Beltran Lorenzo | Administrador Unico | 27/08/2020 | 09/12/2022 |
ACTOS BORME DE AGRO CANTALLOPS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2865 , F 150, S 8, H PM 89371, I/A 2 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-07
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AGRO CANTALLOPS SL
Nif:B01790518
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE PALMA
Juez / Ponente:VICTOR MANUEL CASALEIRO RIOS
Fecha de Resolución:05/09/2022
Número Procedimiento Concursal:591/2022
Datos Registrales:
Tomo:
2865
Libro:
0
Folio:
150
Hoja:
8-89371
Inscripción:
2
Fecha Inscripción09/12/2022
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2865 , F 150, S 8, H PM 89371, I/A 2 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-07
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AGRO CANTALLOPS SL
Nif:B01790518
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE PALMA
Juez / Ponente:VICTOR MANUEL CASALEIRO RIOS
Fecha de Resolución:05/09/2022
Número Procedimiento Concursal:591/2022
Datos Registrales:
Tomo:
2865
Libro:
0
Folio:
150
Hoja:
8-89371
Inscripción:
2
Fecha Inscripción09/12/2022
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2865 , F 150, S 8, H PM 89371, I/A 2 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2865 , F 150, S 8, H PM 89371, I/A 2 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2865 , F 150, S 8, H PM 89371, I/A 2 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2865 , F 148, S 8, H PM 89371, I/A 1 (27/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2865 , F 148, S 8, H PM 89371, I/A 1 (27/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-07
Dirección:C/ SOR MARGALIDA DE LA PASSIO 19 - BINIAMAR (SELVA)
Comienzo de operaciones:29/07/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Actividad principal: Construcción de edificios residenciales -CNAE 4121- la realización de todo tipo de obras públicas y privadas de construcción, por cuenta propia o ajena; la realización de edificaciones de nueva planta de cualquier clase; la realización de todo tipo de trabajos de albañilería, y
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2865 , F 148, S 8, H PM 89371, I/A 1 (27/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-07