FERTESA PATRIMONIO SL - EXTINGUIDA
Razón Social FERTESA PATRIMONIO SL
CIF B44156487
Actividad Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados
Página Web www.agrimartin.com
Nombres Anteriores
- AGRIMARTIN FERTILIZANTES SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario TERVALIS DESARROLLO SA
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE FERTESA PATRIMONIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FERTESA PATRIMONIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aranda Alentorn Jose Miguel | Apoderado | 27/04/2009 | 11/09/2017 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 18/09/2009 | 11/09/2017 |
Ibañez Castellote Roberto | Apoderado Solidario | 04/11/2016 | 11/09/2017 |
Ibañez Castellote Roberto | Apoderado Mancomunado | 14/11/2011 | 11/09/2017 |
Maicas Guillen Maria Concepcion | Consejero | 07/11/2011 | 11/09/2017 |
Maicas Guillen Maria Concepcion | Apoderado Mancomunado | 14/11/2011 | 11/09/2017 |
Morte Murillo Jorge Alberto | Consejero | 07/11/2011 | 11/09/2017 |
Morte Murillo Jorge Alberto | Apoderado Mancomunado | 14/11/2011 | 11/09/2017 |
Nolasco Gomez Jose Manuel | Secretario | 12/06/2014 | 11/09/2017 |
Perez Escuder Daniel | Apoderado Solidario | 04/11/2016 | 11/09/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FERTESA PATRIMONIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201, L 201, F 200, S 8, H TE 2277, I/A 64 (11/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-44
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201, L 201, F 200, S 8, H TE 2277, I/A 64 (11/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-44
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201, L 201, F 200, S 8, H TE 2277, I/A 64 (11/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-44
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201, L 201, F 200, S 8, H TE 2277, I/A 63 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-44
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201, L 201, F 140, S 8, H TE 2277, I/A 62 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-44
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201, L 201, F 140, S 8, H TE 2277, I/A 61 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-44
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201, L 201, F 140, S 8, H TE 2277, I/A 60 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-44
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201, L 201, F 139, S 8, H TE 2277, I/A 59 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-44
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201, L 201, F 139, S 8, H TE 2277, I/A 58 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-44
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201, L 201, F 139, S 8, H TE 2277, I/A 58 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-44