AGRIMANCHA SA - EN DISOLUCION
Dirección social Avia Madrid Andalucia, Km. 199
Municipio Valdepeñas
Provincia Ciudad Real
Razón Social AGRIMANCHA SA
CIF A13011416
Actividad Venta de otros vehículos de motor
Teléfono 92 632 00 26
Página Web www.agrimancha.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Garcia Muñoz Jose Miguel
Propietario Garcia Muñoz Jose Miguel
ORGANIGRAMA DE AGRIMANCHA SA
VINCULACIONES DE AGRIMANCHA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGRIMANCHA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Muñoz Jose Miguel | Administrador Unico | 28/06/2017 | |
Garcia Muñoz Jose Miguel | Socio Unico | 28/06/2017 | |
Muñoz Arrellano Maria Del Carmen | Secretario | 05/06/2015 | |
Muñoz Arrellano Maria Del Carmen | Consejero Delegado Solidario | 05/06/2015 | |
Muñoz Arrellano Maria Del Carmen | Consejero | 05/06/2015 | |
Garcia Garcia Sinforoso | Apoderado | 17/07/2012 |
ACTOS BORME DE AGRIMANCHA SA
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 221, S 8, H CR 564, I/A 17 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-13
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AGRIMANCHA SA
Nif:A13011416
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 4 DE CIUDAD REAL
Juez / Ponente:CARMELO ORDOÑEZ FERNANDEZ
Fecha de Resolución:02/05/2018
Número Procedimiento Concursal:0000051/2018
Datos Registrales:
Tomo:
597
Libro:
0
Folio:
221
Hoja:
8-564
Inscripción:
17
Fecha Inscripción09/08/2018
Registro:Registro Mercantil de Ciudad Real
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 221, S 8, H CR 564, I/A 17 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-13
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AGRIMANCHA SA
Nif:A13011416
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 4 DE CIUDAD REAL
Juez / Ponente:CARMELO ORDOÑEZ FERNANDEZ
Fecha de Resolución:02/05/2018
Número Procedimiento Concursal:0000051/2018
Datos Registrales:
Tomo:
597
Libro:
0
Folio:
221
Hoja:
8-564
Inscripción:
17
Fecha Inscripción09/08/2018
Registro:Registro Mercantil de Ciudad Real
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 221, S 8, H CR 564, I/A 17 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-13
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AGRIMANCHA SA
Nif:A13011416
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Cumplimiento de convenio
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 4 DE CIUDAD REAL
Juez / Ponente:CARMELO ORDOÑEZ FERNANDEZ
Fecha de Resolución:02/05/2018
Número Procedimiento Concursal:0000051/2018
Datos Registrales:
Tomo:
597
Libro:
0
Folio:
221
Hoja:
8-564
Inscripción:
17
Fecha Inscripción09/08/2018
Registro:Registro Mercantil de Ciudad Real
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 221, S 8, H CR 564, I/A 17 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-13
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:AGRIMANCHA SA
Nif:A13011416
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 4 DE CIUDAD REAL
Juez / Ponente:CARMELO ORDOÑEZ FERNANDEZ
Fecha de Resolución:02/05/2018
Número Procedimiento Concursal:0000051/2018
Datos Registrales:
Tomo:
597
Libro:
0
Folio:
221
Hoja:
8-564
Inscripción:
17
Fecha Inscripción09/08/2018
Registro:Registro Mercantil de Ciudad Real
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 221, S 8, H CR 564, I/A 17 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-13
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 221, S 8, H CR 564, I/A 16 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-13
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 221, S 8, H CR 564, I/A 15 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 221, S 8, H CR 564, I/A 15 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-13
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 221, S 8, H CR 564, I/A 15 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-13
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23 , F 95, S 8, H CR 564, I/A 14 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-13