AGRICULTURA Y CAZA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Quintin, 10
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AGRICULTURA Y CAZA SA
CIF A31056070
Actividad Producción agrícola combinada con la producción ganadera
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AGRICULTURA Y CAZA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGRICULTURA Y CAZA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Garcia Luis | Administrador Unico | 17/02/2014 | 14/12/2020 |
Gonzalez Martin Maria Cristina | Liquidador | 14/12/2020 | 14/12/2020 |
Gonzalez Martin Maria Cristina | Apoderado | 30/11/2020 | 14/12/2020 |
ACTOS BORME DE AGRICULTURA Y CAZA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36474 , F 193, S 8, H M 655295, I/A 5 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36474 , F 193, S 8, H M 655295, I/A 5 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36474 , F 193, S 8, H M 655295, I/A 5 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36474 , F 193, S 8, H M 655295, I/A 5 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36474 , F 192, S 8, H M 655295, I/A 4 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36474 , F 192, S 8, H M 655295, I/A 3 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-28
- C/ SAN QUINTIN 10 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36474 , F 192, S 8, H M 655295, I/A 2 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
- Modificado el artículo 17 de los estatutos sociales. Cambiada la duración de los cargos de 5 a 6 años
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1210 , F 221, S 8, H TO 3379, I/A 9 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1210 , F 221, S 8, H TO 3379, I/A 9 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-45
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-225-45