AGRICOLA VIÑA PORRES SL - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR TERMINO DE VIALBA S/N - CP 01340
Municipio Elciego
Provincia Áraba/Alava
Razón Social AGRICOLA VIÑA PORRES SL
CIF B92365915
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE AGRICOLA VIÑA PORRES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGRICOLA VIÑA PORRES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Murua Laorden Ignacio | Apoderado | 23/10/2013 | 30/12/2019 |
Porres Bueno Othon | Liquidador Solidario | 13/07/2018 | 30/12/2019 |
Porres Fernandez-cavada Alvaro Iñigo | Liquidador Solidario | 13/07/2018 | 30/12/2019 |
Porres Fernandez-cavada Alvaro Iñigo | Administrador Solidario | 28/02/2014 | 13/07/2018 |
Porres Miranda Antonio | Administrador Solidario | 28/02/2014 | 13/07/2018 |
Porres Bueno Oton | Administrador Solidario | 28/02/2014 | |
Porres Fernandez Cavada Jaime | Administrador Solidario | 28/02/2014 | |
Pecina Crespo Pedro | Apoderado | 23/10/2013 |
ACTOS BORME DE AGRICOLA VIÑA PORRES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544 , F 135, S 8, H VI 16674, I/A 13 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-12-01
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544 , F 135, S 8, H VI 16674, I/A 13 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-12-01
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544 , F 134, S 8, H VI 16674, I/A 12 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-01
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544 , F 134, S 8, H VI 16674, I/A 12 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-01
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544 , F 134, S 8, H VI 16674, I/A 12 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-01
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544 , F 134, S 8, H VI 16674, I/A 11 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-01
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544 , F 134, S 8, H VI 16674, I/A 11 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-01
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544 , F 134, S 8, H VI 16674, I/A 10 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-01
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544 , F 133, S 8, H VI 16674, I/A 9 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-01
- LUGAR TERMINO DE VIALBA S/N - CP 01340 (ELCIEGO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544 , F 133, S 8, H VI 16674, I/A 8 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-01