AGRICOLA DE ISLA CRISTINA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Doctor Rubio, 9
Código Postal 21002
Municipio Huelva
Provincia Huelva
Mapa Ver Mapa
Razón Social AGRICOLA DE ISLA CRISTINA SL
CIF B21038070
Capital Social 234998.82 Euros
Actividad Producción agrícola combinada con la producción ganadera
Fecha de Constitución 15/10/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario CITRICOS REUNIDOS SA
VINCULACIONES DE AGRICOLA DE ISLA CRISTINA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGRICOLA DE ISLA CRISTINA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CITRICOS REUNIDOS SA | Socio Unico | 12/03/2015 | 20/12/2016 |
Galan Redondo Francisco | Apoderado | 12/03/2015 | 20/12/2016 |
Karl Strauss Gunter | Administrador Unico | 12/03/2015 | 20/12/2016 |
Garcia Frigolet Jose | Administrador Solidario | 18/12/2013 | 12/03/2015 |
Martin Colume Joaquin | Administrador Solidario | 18/12/2013 | 12/03/2015 |
ACTOS BORME DE AGRICOLA DE ISLA CRISTINA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 191, S 8, H H 21122, I/A 6 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-21
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 191, S 8, H H 21122, I/A 6 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 191, S 8, H H 21122, I/A 6 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-21
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 189, S 8, H H 21122, I/A 5 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-21
- C/ DOCTOR RUBIO 9 1 A (HUELVA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 189, S 8, H H 21122, I/A 4 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-21
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 189, S 8, H H 21122, I/A 4 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 189, S 8, H H 21122, I/A 4 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-21
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 189, S 8, H H 21122, I/A 4 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-21
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 189, S 8, H H 21122, I/A 3 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-21
- Modificado el Art. 5º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 189, S 8, H H 21122, I/A 2 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-21