AGRICOLA CASTILLO DE BARCIENCE SL
Dirección social Calle Jose Barcena, 72
Código Postal 45600
Municipio Talavera de la Reina
Provincia Toledo
Razón Social AGRICOLA CASTILLO DE BARCIENCE SL
CIF B45552551
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 10/12/2003
Teléfono 92 580 16 66
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Calderon Marquez Luis Domingo
ORGANIGRAMA DE AGRICOLA CASTILLO DE BARCIENCE SL
VINCULACIONES DE AGRICOLA CASTILLO DE BARCIENCE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGRICOLA CASTILLO DE BARCIENCE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ramos De La Nava Maria Jose | Apoderado | 13/11/2017 | |
Calderon Marquez Luis Domingo | Administrador Unico | 30/10/2017 |
ACTOS BORME DE AGRICOLA CASTILLO DE BARCIENCE SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1231 , F 74, S 8, H TO 20607, I/A 6 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1231 , F 74, S 8, H TO 20607, I/A 5 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-45
- HECHA CONSTAR POR ERROR COMO FECHA DEL CESE EL 07/07/0217 CUANDO EN REALIDAD ES EL 07/07/2017
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1231 , F 74, S 8, H TO 20607, I/A 4 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1231 , F 74, S 8, H TO 20607, I/A 4 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-45
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1231 , F 74, S 8, H TO 20607, I/A 3 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1231 , F 74, S 8, H TO 20607, I/A 3 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-45
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1231 , F 74, S 8, H TO 20607, I/A 3 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-45