AGRIBALLAMIR SL
Dirección social Calle Ingeniero Montaner, 7
Código Postal 22004
Municipio Huesca
Provincia Huesca
Mapa Ver Mapa
Razón Social AGRIBALLAMIR SL
CIF B22407191
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Fecha de Constitución 01/06/2016
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Ballarin Otin Francisco-javier
Propietario Mirica Florina
ORGANIGRAMA DE AGRIBALLAMIR SL
VINCULACIONES DE AGRIBALLAMIR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGRIBALLAMIR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mirica Florina | Apoderado | 17/03/2020 | |
Ballarin Otin Francisco-javier | Administrador Unico | 16/03/2017 | |
Mirica Florina | Socio Unico | 20/06/2016 |
ACTOS BORME DE AGRIBALLAMIR SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 200, S 8, H HU 12620, I/A 3 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-22
- El cese y el nombramiento de los Administradores, difieren su eficacia a las 0,00 horas del dia uno de noviembre de dos mil dieciseis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 200, S 8, H HU 12620, I/A 2 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 200, S 8, H HU 12620, I/A 2 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 200, S 8, H HU 12620, I/A 2 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 197, S 8, H HU 12620, I/A 1 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-22
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 197, S 8, H HU 12620, I/A 1 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-22
Dirección:C/ INGENIERO MONTANER 7 2 C (HUESCA)
Comienzo de operaciones:01/06/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Comercialización de paja, forrajes y cereales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 629 , F 197, S 8, H HU 12620, I/A 1 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-22