AGENCIA PARA LA GESTION RESPONSABLE DE ENTIDADES Y EQUIPOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Los Arces, 41
Código Postal 28922
Municipio Alcorcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AGENCIA PARA LA GESTION RESPONSABLE DE ENTIDADES Y EQUIPOS SL
CIF B87583712
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 08/06/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AGENCIA PARA LA GESTION RESPONSABLE DE ENTIDADES Y EQUIPOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGENCIA PARA LA GESTION RESPONSABLE DE ENTIDADES Y EQUIPOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sevillano Gonzalez Isabel Fatima | Liquidador | 12/03/2020 | 12/03/2020 |
Sevillano Gonzalez Isabel Fatima | Administrador Unico | 28/06/2016 | 12/03/2020 |
Sevillano Gonzalez Jorge | Apoderado | 17/01/2017 | 30/10/2017 |
ACTOS BORME DE AGENCIA PARA LA GESTION RESPONSABLE DE ENTIDADES Y EQUIPOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34860 , F 89, S 8, H M 626959, I/A 4 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34860 , F 89, S 8, H M 626959, I/A 4 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34860 , F 89, S 8, H M 626959, I/A 4 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34860 , F 89, S 8, H M 626959, I/A 4 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34860 , F 89, S 8, H M 626959, I/A 3 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34860 , F 88, S 8, H M 626959, I/A 2 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34860 , F 86, S 8, H M 626959, I/A 1 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-28
Dirección:C/ LOS ARCES , NUMERO 41, 6º-G (ALCORCON)
Comienzo de operaciones:08/06/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Organización e impartición de cursos, seminarios, talleres y conferencias, en centros de enseñanza, escuelas de negocios, universidades y empresas públicas y privadas, de forma presencial, on line o a distancia. Servicios de consultoría de recursos humanos. CoachIng profesional y personal, formación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34860 , F 86, S 8, H M 626959, I/A 1 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-28