AGENCIA INMOBILIARIA CUATRO VIENTOS SA - EXTINGUIDA
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social AGENCIA INMOBILIARIA CUATRO VIENTOS SA
CIF A41394396
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AGENCIA INMOBILIARIA CUATRO VIENTOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGENCIA INMOBILIARIA CUATRO VIENTOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Basabe Bujalance Maria Rosario | Liquidador Unico | 25/10/2023 | 25/10/2023 |
Basabe Bujalance Maria Rosario | Administrador Unico | 30/12/2020 | 25/10/2023 |
Villalba Basabe Jose Angel | Apoderado Mancomunado | 24/09/2013 | 25/10/2023 |
Villalva Basabe Alfonso | Apoderado Mancomunado | 24/09/2013 | 25/10/2023 |
Villalva Basabe Javier | Apoderado Mancomunado | 24/09/2013 | 25/10/2023 |
Villalba Basabe Alfonso | Administrador Mancomunado | 08/01/2019 | 30/12/2020 |
Villalva Basabe Javier | Administrador Mancomunado | 08/01/2019 | 30/12/2020 |
Basabe Bujalance Maria Rosario | Administrador Unico | 24/09/2013 | 08/01/2019 |
ACTOS BORME DE AGENCIA INMOBILIARIA CUATRO VIENTOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 59, S 8, H SE 16369, I/A 12 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 59, S 8, H SE 16369, I/A 12 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 59, S 8, H SE 16369, I/A 12 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 59, S 8, H SE 16369, I/A 12 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 59, S 8, H SE 16369, I/A 12 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 58, S 8, H SE 16369, I/A 11 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 58, S 8, H SE 16369, I/A 11 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 58, S 8, H SE 16369, I/A 11 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 58, S 8, H SE 16369, I/A 10 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-41
- Otras modificaciones estatutarias: 7. Modalidad órgano administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 58, S 8, H SE 16369, I/A 10 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-41