AGENCIA DE VIAJES SUR 92 SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Angel de Saavedra, S/N
Código Postal 14003
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Razón Social AGENCIA DE VIAJES SUR 92 SA
CIF A14224489
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Página Web www.viajescajasur.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Hoyo Albeniz Juan Marcos
Propietario AZUL MARINO VIAJES SA
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE AGENCIA DE VIAJES SUR 92 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGENCIA DE VIAJES SUR 92 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZUL MARINO VIAJES SA | Socio Unico | 28/08/2014 | 15/02/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 17/01/2011 | 15/02/2016 |
Diaz Gauna Juan Manuel | Apoderado Solidario | 19/09/2014 | 15/02/2016 |
Hoyo Albeniz Iñigo Loyola | Apoderado Solidario | 19/09/2014 | 15/02/2016 |
Hoyo Albeniz Juan Marcos | Administrador Unico | 28/08/2014 | 15/02/2016 |
Hoyo Ugalde Juan Maria | Apoderado Solidario | 19/09/2014 | 15/02/2016 |
Velez Galvez Antonio | Apoderado | 14/05/2014 | 20/10/2014 |
COLUMBA 2010 SL | Administrador Mancomunado | 03/01/2011 | 28/08/2014 |
GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SA | Administrador Mancomunado | 14/07/2010 | 28/08/2014 |
Perez Leon Juan Maria | Director General | 08/08/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AGENCIA DE VIAJES SUR 92 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1405 , F 110, S 8, H CO 47, I/A 46 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-14
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1405 , F 110, S 8, H CO 47, I/A 46 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-14
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1405 , F 109, S 8, H CO 47, I/A 45 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-14
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1405 , F 24, S 8, H CO 47, I/A 44 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-14
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1405 , F 23, S 8, H CO 47, I/A 43 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1405 , F 23, S 8, H CO 47, I/A 43 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-14
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1405 , F 23, S 8, H CO 47, I/A 43 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-14
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1405 , F 23, S 8, H CO 47, I/A 43 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-14
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1405 , F 22, S 8, H CO 47, I/A 42 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-14
- C/ ANGEL DE SAAVEDRA S/N LOCAL (CORDOBA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1405 , F 22, S 8, H CO 47, I/A 41 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-14