AGAVOSSIETE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marques de Paradas, 32
Código Postal 41001
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social AGAVOSSIETE SL
CIF B91407981
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 23/11/2004
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE AGAVOSSIETE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGAVOSSIETE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hinojosa Bolivar Juan Antonio | Administrador Mancomunado | 17/05/2017 | 28/10/2019 |
Hinojosa Bolivar Juan Antonio | Liquidador Solidario | 28/10/2019 | 28/10/2019 |
Monteseirin Herrera Justo | Apoderado Mancomunado | 18/07/2016 | 28/10/2019 |
Monteseirin Herrera Justo | Administrador Mancomunado | 17/05/2017 | 28/10/2019 |
Monteseirin Herrera Justo | Liquidador Solidario | 28/10/2019 | 28/10/2019 |
Hinojosa Bolivar Juan Antonio | Administrador Mancomunado | 27/10/2010 | 17/05/2017 |
Vivar Caliz Manuel Vicente | Administrador Mancomunado | 27/10/2010 | 17/05/2017 |
Soriano Moreno Jose Ramon | Apoderado | 27/10/2010 | |
Pacheco Montes Nicolas | Administrador Mancomunado | 08/06/2010 | |
Soriano Moreno Jose Ramon | Administrador Mancomunado | 08/06/2010 |
ACTOS BORME DE AGAVOSSIETE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4040 , F 44, S 8, H SE 59720, I/A 8 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4040 , F 44, S 8, H SE 59720, I/A 8 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4040 , F 44, S 8, H SE 59720, I/A 8 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-41
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4040 , F 44, S 8, H SE 59720, I/A 8 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-41
Administrador Mancomunado
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4040 , F 44, S 8, H SE 59720, I/A 8 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-41
- C/ MARQUES DE PARADAS 32 1ª - C.P. 41001 (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4040 , F 43, S 8, H SE 59720, I/A 7 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Domicilio social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4040 , F 43, S 8, H SE 59720, I/A 7 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4040 , F 43, S 8, H SE 59720, I/A 7 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4040 , F 43, S 8, H SE 59720, I/A 7 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-41
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4040 , F 42, S 8, H SE 59720, I/A 6 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-41