AGALLONERO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arroyo Sequillo, 7
Código Postal 28794
Municipio Guadalix de la Sierra
Provincia Madrid
Razón Social AGALLONERO SL
CIF B84247709
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 15/04/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AGALLONERO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGALLONERO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gamo Gamo Daniel | Apoderado | 05/10/2011 | 26/01/2024 |
Gamo Gamo Daniel | Liquidador | 26/01/2024 | 26/01/2024 |
Gamo Herranz Oscar | Administrador Unico | 05/10/2011 | 26/01/2024 |
Herranz Gamo Rosa | Apoderado | 05/10/2011 | 26/01/2024 |
Gamo Gamo Daniel | Administrador Solidario | 05/10/2011 | |
Herranz Gamo Rosa | Administrador Solidario | 05/10/2011 |
ACTOS BORME DE AGALLONERO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21537 , F 82, S 8, H M 383156, I/A 4 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21537 , F 82, S 8, H M 383156, I/A 4 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21537 , F 82, S 8, H M 383156, I/A 4 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21537 , F 82, S 8, H M 383156, I/A 4 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21537 , F 80, S 8, H M 383156, I/A 3 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21537 , F 80, S 8, H M 383156, I/A 2 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21537 , F 80, S 8, H M 383156, I/A 2 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21537 , F 80, S 8, H M 383156, I/A 2 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-171-28