AFYON INVESTMENTS SICAV
Provincia Barcelona
Razón Social AFYON INVESTMENTS SICAV
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Nahman Andic Ermay
ORGANIGRAMA DE AFYON INVESTMENTS SICAV
VINCULACIONES DE AFYON INVESTMENTS SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AFYON INVESTMENTS SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nahman Andic Ermay | Administrador Unico | 20/02/2013 |
ACTOS BORME DE AFYON INVESTMENTS SICAV
- LAS OPERACIONES Y NEGOCIOS DE TODAS CLASES SOBRE BIENES INMUEBLES DE CUALQUIER NATURALEZA,SU TRANSFORMACION POR URBANIZACION Y CONSTRUCCION Y LA EXPLOTACION DE LAS MISMAS BAJO CUALQUIER MODALIDAD JURIDICA Y ECONOMICA .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39173 , F 219, S 8, H B 340519, I/A 9 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
- TRANSFORMACION DE ANOTACIONES EN CUENTA EN TITULOS FISICOS NOMITATIVOS.REVOCACION DE LA ENTIDAD ENCARGADA DE LA LLEVANZA DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS ANOT. EN CTA. REPRESENTATIVASDE LAS ACC.DE LA SOCIEDAD.DETERMINACION DEL CAPITAL SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39173 , F 219, S 8, H B 340519, I/A 9 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART. 33 : FIJACION DE LA FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, FINALIZANDO EL 30 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO.TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD EN ANONIMA ORDINARIA. MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39173 , F 219, S 8, H B 340519, I/A 9 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39173 , F 219, S 8, H B 340519, I/A 9 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
Entidad Depositaria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39173 , F 219, S 8, H B 340519, I/A 9 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
- Otras modificaciones estatutarias: APARTADO 2 DEL ART.1:SUSTITUCION DE LA ENTIDAD DEPOSITARIA DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39173 , F 219, S 8, H B 340519, I/A 8 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-08
Entidad Depositaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39173 , F 219, S 8, H B 340519, I/A 8 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-08
Entidad Depositaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39173 , F 219, S 8, H B 340519, I/A 8 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39173 , F 218, S 8, H B 340519, I/A 7 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39173 , F 218, S 8, H B 340519, I/A 6 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-08