AEROSELECT ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Princesa, 2
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AEROSELECT ESPAÑA SL
CIF B86330057
Capital Social 250000.0 Euros
Fecha de Constitución 08/11/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario SELECT AVIATION SA
VINCULACIONES DE AEROSELECT ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AEROSELECT ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Feito Morueco Francisco Javier | Administrador Unico | 24/11/2011 | 15/10/2015 |
Feito Morueco Francisco Javier | Liquidador | 15/10/2015 | 15/10/2015 |
SELECT AVIATION SA | Socio Unico | 24/11/2011 | 15/10/2015 |
ACTOS BORME DE AEROSELECT ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29352 , F 65, S 8, H M 528339, I/A 3 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29352 , F 65, S 8, H M 528339, I/A 3 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29352 , F 65, S 8, H M 528339, I/A 3 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29352 , F 65, S 8, H M 528339, I/A 3 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-28
Capital Anterior: | 200.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 50.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 250.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 25,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29352 , F 64, S 8, H M 528339, I/A 2 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 197.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 200.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 6.566,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29352 , F 64, S 8, H M 528339, I/A 2 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29352 , F 60, S 8, H M 528339, I/A 1 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29352 , F 60, S 8, H M 528339, I/A 1 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
Dirección:C/ PRINCESA 2 - PLANTA 2º OFICINA 1 (MADRID)
Comienzo de operaciones:08/11/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA PROMOCION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TURISMO Y EL OCIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29352 , F 60, S 8, H M 528339, I/A 1 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28