AEROMADURA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nuño de la Cueva, 16
Código Postal 06006
Municipio Badajoz
Provincia Badajoz
Mapa Ver Mapa
Razón Social AEROMADURA SL
CIF B06600092
Capital Social 42000.0 Euros
Actividad Actividades anexas al transporte aéreo
Fecha de Constitución 01/02/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AEROMADURA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AEROMADURA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barneto Castaño Cayetano | Consejero | 04/04/2011 | 11/03/2016 |
Barneto Castaño Cayetano | Consejero Delegado Solidario | 12/03/2015 | 11/03/2016 |
Barneto Castaño Cayetano | Liquidador Solidario | 11/03/2016 | 11/03/2016 |
Donoso Nogales Fernando | Vicepresidente | 04/04/2011 | 11/03/2016 |
Donoso Nogales Fernando | Consejero | 04/04/2011 | 11/03/2016 |
Ferrera Montero Emilio | Consejero | 04/04/2011 | 11/03/2016 |
Ferrera Montero Emilio | Tesorero | 04/04/2011 | 11/03/2016 |
Ferrera Montero Emilio | Liquidador Solidario | 11/03/2016 | 11/03/2016 |
Holguera Murillo Agustin | Consejero | 04/04/2011 | 11/03/2016 |
Holguera Murillo Agustin | Consejero Delegado Solidario | 12/03/2015 | 11/03/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AEROMADURA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 517 , F 74, S 8, H BA 23039, I/A 3 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-06
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 517 , F 74, S 8, H BA 23039, I/A 3 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-06
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 517 , F 74, S 8, H BA 23039, I/A 3 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-06
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 517 , F 74, S 8, H BA 23039, I/A 3 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-06
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 517 , F 74, S 8, H BA 23039, I/A 2 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-06
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 517 , F 74, S 8, H BA 23039, I/A 2 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-06
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 517 , F 71, S 8, H BA 23039, I/A 1 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-72-06
Dirección:C/ NUÑO DE LA CUEVA 16 (BADAJOZ)
Comienzo de operaciones:01/02/11
Capital:42.000,00 Euros
Objeto social:Comprar, vender o arrendar terrenos para la construcción de instalaciones aéreas, hangares, pistas y carreteras e instalaciones anexas para el usu y disfrute de la práctica de vuelos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 517 , F 71, S 8, H BA 23039, I/A 1 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-72-06