AERO ENGINEERING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Marques de Sentmenat, 97
Código Postal 08029
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social AERO ENGINEERING SL
CIF B65132441
Capital Social 120000.0 Euros
Actividad Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
Fecha de Constitución 25/06/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AERO ENGINEERING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AERO ENGINEERING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguado Bernadell Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 14/07/2017 | 12/01/2022 |
Becerril Ruiz Jose Luis | Director General | 20/06/2013 | 12/01/2022 |
Becerril Ruiz Jose Luis | Liquidador | 06/11/2019 | 12/01/2022 |
Franquesa Castrillo Ignacio | Apoderado Mancomunado | 17/04/2019 | 12/01/2022 |
Franquesa Castrillo Ignacio | Liquidador | 06/11/2019 | 12/01/2022 |
Galdeano Bonel Alexandre | Apoderado Mancomunado | 06/08/2019 | 12/01/2022 |
Jaldo Ropero Jose Antonio | Consejero | 02/03/2016 | 12/01/2022 |
Jaldo Ropero Jose Antonio | Apoderado Mancomunado | 20/06/2013 | 12/01/2022 |
Jaldo Ropero Jose Antonio | Apoderado Solidario | 20/06/2013 | 12/01/2022 |
Jose Antonio Jaldo Ropero | Liquidador | 06/11/2019 | 12/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AERO ENGINEERING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43855 , F 107, S 8, H B 384532, I/A 15 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43855 , F 107, S 8, H B 384532, I/A 15 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-08
- CL MARQUES DE SENTMENAT Num.97 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43855 , F 107, S 8, H B 384532, I/A 14 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43855 , F 106, S 8, H B 384532, I/A 13 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43855 , F 106, S 8, H B 384532, I/A 13 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43855 , F 106, S 8, H B 384532, I/A 13 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43855 , F 106, S 8, H B 384532, I/A 12 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43855 , F 105, S 8, H B 384532, I/A 11 (17/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-81-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 14.5.- PLAZO DE DURACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43855 , F 105, S 8, H B 384532, I/A 10 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43855 , F 105, S 8, H B 384532, I/A 10 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-08