AEGON ACTIVOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Via de los Poblados, 3
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AEGON ACTIVOS SA
CIF A87305611
Capital Social 1000000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 16/06/2015
Nombres Anteriores
- AEGON ACTIVOS A.V. SA
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario AEGON ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGU
VINCULACIONES DE AEGON ACTIVOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AEGON ACTIVOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AEGON ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGU | Socio Unico | 16/06/2015 | 10/08/2020 |
Alfaro Uriarte Tomas | Consejero | 15/12/2016 | 10/08/2020 |
Alfaro Uriarte Tomas | Apoderado | 09/01/2017 | 10/08/2020 |
Alfaro Uriarte Tomas | Presidente | 30/05/2018 | 10/08/2020 |
Alicia Martin Lopez | Vicesecretario No Consejero | 26/07/2017 | 10/08/2020 |
Azurmendi Ubarrechena Jose Ramon | Consejero | 17/09/2018 | 10/08/2020 |
Azurmendi Ubarrechena Jose Ramon | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/09/2018 | 10/08/2020 |
Borrero Mayora Borja | Apoderado | 04/10/2018 | 10/08/2020 |
Centeno Garcia Horacio | Consejero | 31/10/2018 | 10/08/2020 |
Centeno Garcia Horacio | Liquidador | 10/08/2020 | 10/08/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AEGON ACTIVOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37693 , F 25, S 8, H M 604267, I/A 34 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37693 , F 25, S 8, H M 604267, I/A 34 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37693 , F 25, S 8, H M 604267, I/A 34 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-28
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37693 , F 25, S 8, H M 604267, I/A 34 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-28
Empresa: AEGON ACTIVOS A.V. SA
- La adquisición, tenencia, posesión, administración, cesión y disposición de cualquier forma de acciones, participaciones o valores en el capital de sociedades, cualquiera que sea su naturaleza u objeto en general (CNAE: 6420). Asimismo, formará parte del objeto de la Sociedad: (a) el seguimiento y s
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37693 , F 25, S 8, H M 604267, I/A 33 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-28
Empresa: AEGON ACTIVOS A.V. SA
- AEGON ACTIVOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37693 , F 25, S 8, H M 604267, I/A 33 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-28
Empresa: AEGON ACTIVOS A.V. SA
- Otras modificaciones estatutarias: Modificados los artículos 1º, 2º, 3º y 7º de los Estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37693 , F 25, S 8, H M 604267, I/A 33 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-28
Empresa: AEGON ACTIVOS A.V. SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37693 , F 24, S 8, H M 604267, I/A 32 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Empresa: AEGON ACTIVOS A.V. SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37693 , F 24, S 8, H M 604267, I/A 31 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28
Empresa: AEGON ACTIVOS A.V. SA
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37693 , F 24, S 8, H M 604267, I/A 30 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28