ADYEN N.V - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social ADYEN N.V
Nombres Anteriores
- ADYEN B.V
VINCULACIONES DE ADYEN N.V
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ADYEN N.V
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BDO ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SL | Apoderado | 13/10/2017 | 29/08/2019 |
Llorente Kruger Juan Jose | R.L.C.Per.M. | 13/10/2017 | 29/08/2019 |
Wijn Joanes Gerardus | R.L.C.Per.M. | 13/10/2017 | 29/08/2019 |
ACTOS BORME DE ADYEN N.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36442 , F 79, S 8, H M 654730, I/A 4 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-28
Empresa: ADYEN B.V
- ADYEN N.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36442 , F 74, S 8, H M 654730, I/A 3 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-28
Empresa: ADYEN B.V
- PASEO DE LA CASTELLANA 43 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36442 , F 74, S 8, H M 654730, I/A 2 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28
Empresa: ADYEN B.V
Apoderado
R.L.C.Per.M.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36442 , F 70, S 8, H M 654730, I/A 1 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Empresa: ADYEN B.V
Dirección:C/ SERRANO 240 5º (MADRID)
Comienzo de operaciones:25/09/17
Capital:0 Ptas
Objeto social:Gestion de ventas de marketing de los servicios bancarios de Adyen B.V . La sucursal en España prestara servicios de venta y marketing
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36442 , F 70, S 8, H M 654730, I/A 1 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28