ADVIES Y GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pianista Empar Iturbi, 32
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social ADVIES Y GESTION SL
CIF B97419998
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 21/01/2004
Órgano Administración Administrador único
Propietario Pardo Gomez Hazael
VINCULACIONES DE ADVIES Y GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ADVIES Y GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pardo Gomez Hazael | Administrador Unico | 27/07/2009 | 10/01/2017 |
Pardo Gomez Hazael | Socio Unico | 27/07/2009 | 10/01/2017 |
Pardo Gomez Hazael | Liquidador Unico | 10/01/2017 | 10/01/2017 |
Fort Civera Juan Jose | Administrador Unico | 27/07/2009 |
ACTOS BORME DE ADVIES Y GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7712, L 5009, F 200, S 8, H V 94879, I/A 5 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7712, L 5009, F 200, S 8, H V 94879, I/A 5 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7712, L 5009, F 200, S 8, H V 94879, I/A 5 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7712, L 5009, F 200, S 8, H V 94879, I/A 5 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7712, L 5009, F 200, S 8, H V 94879, I/A 5 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-192-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-195-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-168-46
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7712, L 5009, F 200, S 8, H V 94879, I/A 4 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7712, L 5009, F 199, S 8, H V 94879, I/A 3 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-46