ADVENT INVERSIONES ANDINAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Suero de Quiñones, 34
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ADVENT INVERSIONES ANDINAS SL
CIF B86656311
Capital Social 2427731.0 Euros
Fecha de Constitución 11/02/2013
Nombres Anteriores
- GLOBAL SUMMANUS SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario AI RELIANCE INVESTMENTS LUXEMBURG SAL
VINCULACIONES DE ADVENT INVERSIONES ANDINAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ADVENT INVERSIONES ANDINAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AI RELIANCE INVESTMENTS LUXEMBURG SAL | Socio Unico | 26/06/2013 | 11/12/2023 |
Davalos Leon Lourdes | Apoderado Solidario | 19/02/2014 | 11/12/2023 |
Deltenre Myriam Odette | Apoderado Mancomunado | 11/04/2019 | 11/12/2023 |
GLOBAL TAIHEM SL | Liquidador | 05/12/2023 | 11/12/2023 |
Henen Laurent Alain | Apoderado Mancomunado | 11/04/2019 | 11/12/2023 |
Liria Plañiol Miguel | Apoderado Mancomunado | 11/04/2019 | 11/12/2023 |
Machuca Menendez Laura | Apoderado Solidario | 19/02/2014 | 11/12/2023 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 09/02/2017 | 11/12/2023 |
Rodriguez Rovira Rodriguez Eduardo | Apoderado Solidario | 19/02/2014 | 11/12/2023 |
Sanchez Cerban Antonio | Apoderado Solidario | 19/02/2014 | 11/12/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ADVENT INVERSIONES ANDINAS SL
- Se publicó por error la Inscripción de la rectificación de la Inscripción 19ª con fecha 11/12/2023, siendo lo correcto Inscripción 19ª de fecha 05/12/2023
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30785 , F 133, S 8, H M 554010, I/A 19 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
- Se omitió por error en la Inscripción 19ª la publicación de la Disolución, Liquidación y Extinción de la sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44113 , F 138, S 8, H M 554010, I/A 19 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44113 , F 138, S 8, H M 554010, I/A 19 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44113 , F 138, S 8, H M 554010, I/A 19 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44113 , F 138, S 8, H M 554010, I/A 19 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30785 , F 133, S 8, H M 554010, I/A 19 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30785 , F 133, S 8, H M 554010, I/A 19 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30785 , F 132, S 8, H M 554010, I/A 18 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-28
Capital Anterior: | 3.462.795,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.035.064,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.427.731,00 | Euros |
Porcentaje: | 29,89 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30785 , F 132, S 8, H M 554010, I/A 17 (19/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-99-28
- C/ SUERO DE QUIÑONES 34-36 1 P (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30785 , F 131, S 8, H M 554010, I/A 16 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28