ADVANCED TIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Don Cecilio de Triana, 4
Código Postal 41010
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social ADVANCED TIC SL
CIF B90073701
Capital Social 3050.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 05/06/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario AYC SINERGIA SL
VINCULACIONES DE ADVANCED TIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ADVANCED TIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AYC SINERGIA SL | Socio Unico | 02/09/2019 | 27/10/2020 |
AYC SINERGIA SL | Administrador Unico | 15/07/2019 | 27/10/2020 |
AYC SINERGIA SL | Socio único | 27/10/2020 | |
Caceres Maña Daniel | Socio Unico | 11/06/2013 | 02/09/2019 |
Caceres Maña Daniel | Administrador Unico | 11/06/2013 | 15/07/2019 |
ACTOS BORME DE ADVANCED TIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5705 , F 183, S 8, H SE 97543, I/A 5 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5705 , F 183, S 8, H SE 97543, I/A 5 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-41
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5705 , F 183, S 8, H SE 97543, I/A 5 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5705 , F 183, S 8, H SE 97543, I/A 5 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-41
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5705 , F 182, S 8, H SE 97543, I/A 4 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-41
- Se nombra representante persona física a DOÑA OLGA MANGAS PEDRERO, con DNI 27.319.534-L, de la administradora unica la sociedad unipersonal denominada "AYC SINERGIA, S.L." CIF número B90142969
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5705 , F 182, S 8, H SE 97543, I/A 3 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5705 , F 182, S 8, H SE 97543, I/A 3 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5705 , F 182, S 8, H SE 97543, I/A 3 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-41
- C/ CECILIO DE TRIANA 4 - LOCAL 2 (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5705 , F 182, S 8, H SE 97543, I/A 2 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 3º.-. ARTICULO 9º: NOMBRAMIENTO, DURACION Y PROHIBICION DE COMPETENCIA.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5705 , F 182, S 8, H SE 97543, I/A 2 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-41