ADOS C ESTRATEGIA Y GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bahia de Cadiz, 9
Código Postal 11520
Municipio Rota
Provincia Cádiz
Razón Social ADOS C ESTRATEGIA Y GESTION SL
CIF B72167257
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 19/05/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ADOS C ESTRATEGIA Y GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ADOS C ESTRATEGIA Y GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Almisas Albendiz Enrique | Liquidador | 04/06/2020 | 22/05/2024 |
Alvaro Herraiz Cañada | Liquidador Mancomunado | 22/05/2024 | |
Enrique Almisas Albendiz | Liquidador Mancomunado | 22/05/2024 | |
Herraiz Cañada Alvaro | Liquidador | 04/06/2020 | 22/05/2024 |
Almisas Albendiz Enrique | Administrador Mancomunado | 17/06/2010 | 04/06/2020 |
Almisas Albendiz Enrique | Apoderado | 17/06/2010 | 04/06/2020 |
Herraiz Cañada Alvaro | Administrador Mancomunado | 07/09/2017 | 04/06/2020 |
Muñoz Fernandez Jose Antonio | Administrador Mancomunado | 17/06/2010 | 07/09/2017 |
ACTOS BORME DE ADOS C ESTRATEGIA Y GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 40564, I/A 7 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-11
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 40564, I/A 7 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-11
- Por la inscripción 5ª se inscribio Enrique Almisas Alendiz como liquidador, cuando el cargo es de liquidador mancomunado, como establecen los estatutos sociales Por la inscripción 5ª se inscribio Alvaro Herraiz Cañada como liquidador, cuando el cargo es de liquidador mancomunado, como establecen los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981 , F 24, S 8, H CA 40564, I/A 5 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981 , F 25, S 8, H CA 40564, I/A 6 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981 , F 24, S 8, H CA 40564, I/A 5 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981 , F 24, S 8, H CA 40564, I/A 5 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-11
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981 , F 24, S 8, H CA 40564, I/A 5 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-11
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981 , F 24, S 8, H CA 40564, I/A 4 (07/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-176-11
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981 , F 24, S 8, H CA 40564, I/A 4 (07/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-176-11
- a) La actividad inmobiliaria en su más amplio sentido, de construcción,promoción y gestión de inmuebles. b) La prestación de servicios de asesoramiento y gestión a los colectivos -cooperativas de viviendas y comunidades de bienes- que elijan el sistema de autopromoción para el acceso a su
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981 , F 24, S 8, H CA 40564, I/A 3 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-11