ADNOX TRIPLE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Republica Argentina, 11
Código Postal 41011
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social ADNOX TRIPLE SL
CIF B91970830
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 15/11/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario RAINBOW FINANCE SA
VINCULACIONES DE ADNOX TRIPLE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ADNOX TRIPLE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casella Luigi Napoleone | Liquidador Unico | 22/09/2016 | 22/09/2016 |
Casella Luigi Napoleone | Administrador Unico | 26/03/2012 | 22/09/2016 |
Montesa Kaijser Carlos | Apoderado | 21/09/2016 | 22/09/2016 |
RAINBOW FINANCE SA | Socio Unico | 20/03/2013 | 22/09/2016 |
Montesa Kaijser Carlos | Administrador Unico | 25/11/2011 | 26/03/2012 |
ACTOS BORME DE ADNOX TRIPLE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5447 , F 103, S 8, H SE 91440, I/A 5 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5447 , F 103, S 8, H SE 91440, I/A 5 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico. COMO CONSECUENCIA DE LA LIQUIDACION Y EXINTINCION QUEDAN REVOCADOS TODOS LOS PODERES INSCRITOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5447 , F 103, S 8, H SE 91440, I/A 5 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5447 , F 103, S 8, H SE 91440, I/A 5 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5447 , F 103, S 8, H SE 91440, I/A 5 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5447 , F 102, S 8, H SE 91440, I/A 4 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5447 , F 102, S 8, H SE 91440, I/A 3 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5447 , F 101, S 8, H SE 91440, I/A 2 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5447 , F 101, S 8, H SE 91440, I/A 2 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5447 , F 99, S 8, H SE 91440, I/A 1 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-41