ADMINISTRACIO PROMOCIO I GESTIO SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social ADMINISTRACIO PROMOCIO I GESTIO SA
CIF A08437840
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ADMINISTRACIO PROMOCIO I GESTIO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ADMINISTRACIO PROMOCIO I GESTIO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcala Luque Fuensanta | Apoderado | 27/09/2010 | 19/01/2011 |
Arnau Pacheco Alberto | Consejero | 12/08/2010 | 19/01/2011 |
Clopes Alemany Dolors | Apoderado | 27/09/2010 | 19/01/2011 |
GASSO AUDITORES SL | Auditor | 23/04/2009 | 19/01/2011 |
Liceras Hernandez Francesc Xavier | Apoderado | 22/12/2009 | 19/01/2011 |
Linares Aguilar Frederic | Apoderado | 14/05/2009 | 19/01/2011 |
OLIVER CAMPS AUDITORS I CONSULTORS SL | Auditor | 01/04/2010 | 19/01/2011 |
Presmanes Rivas Jose Antonio | Gerente | 20/11/2009 | 19/01/2011 |
Trilla Bellart Carme | Apoderado | 20/11/2009 | 19/01/2011 |
Morante Gonzalez Juan Manuel | Apoderado | 22/12/2009 | 12/01/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ADMINISTRACIO PROMOCIO I GESTIO SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-77-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41607 , F 133, S 8, H B 89678, I/A 164 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-08
- TRANSMISION GLOBAL DEL ACTIVO Y PASIVO A LA ENTIDAD "AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41607 , F 133, S 8, H B 89678, I/A 164 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO PASANDO A SER LA ENTIDAD "AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41607 , F 133, S 8, H B 89678, I/A 164 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41607 , F 133, S 8, H B 89678, I/A 163 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41607 , F 132, S 8, H B 89678, I/A 162 (27/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-193-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41607 , F 132, S 8, H B 89678, I/A 161 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41607 , F 132, S 8, H B 89678, I/A 161 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41607 , F 132, S 8, H B 89678, I/A 160 (01/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41607 , F 131, S 8, H B 89678, I/A 159 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-08