ADKIERO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alejandro Villegas, 23
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ADKIERO SL
CIF B83378646
Actividad Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ADKIERO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ADKIERO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Rubio Angel | Liquidador | 17/02/2020 | 17/02/2020 |
Rodriguez Rubio Angel | Apoderado | 07/08/2017 | 17/02/2020 |
Rodriguez Suanzes Francisco Javier | Administrador Unico | 21/05/2015 | 17/02/2020 |
Rodriguez Rubio Angel | Administrador Unico | 21/05/2015 |
ACTOS BORME DE ADKIERO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17958 , F 147, S 8, H M 310200, I/A 8 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17958 , F 147, S 8, H M 310200, I/A 8 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17958 , F 147, S 8, H M 310200, I/A 8 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17958 , F 147, S 8, H M 310200, I/A 8 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17958 , F 146, S 8, H M 310200, I/A 7 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17958 , F 146, S 8, H M 310200, I/A 6 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17958 , F 146, S 8, H M 310200, I/A 6 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-28
- C/ ALEJANDRO VILLEGAS 23 - 3º AB (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17958 , F 146, S 8, H M 310200, I/A 5 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-28
- LA INTERMEDIACION Y ASESORAMIENTO DE SEGUROS, EN TODAS SUS RAMAS, COMO AGENTE. LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE AGENTE PRESTANDO SERVICIOS DE INVERSION A EMPRESAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17958 , F 146, S 8, H M 310200, I/A 5 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-28
- C/ ALEJANDRO VILLEGAS 23, 4º A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17958 , F 145, S 8, H M 310200, I/A 4 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-28