ADINATON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Covarrubias, 22
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ADINATON SL
CIF B86398039
Capital Social 3500.0 Euros
Fecha de Constitución 24/02/2012
Nombres Anteriores
- SAGUNTO CON CASTILLO SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Naranjo Villalonga Guillermo
VINCULACIONES DE ADINATON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ADINATON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Naranjo Villalonga Guillermo | Socio Unico | 17/07/2019 | 27/12/2021 |
Naranjo Villalonga Guillermo | Administrador Unico | 23/10/2013 | 27/12/2021 |
Naranjo Villalonga Guillermo | Liquidador | 27/12/2021 | 27/12/2021 |
Sangro Colon Beatriz | Apoderado | 21/01/2015 | 17/07/2019 |
Larrañaga Blanc Jose Maria | Administrador Solidario | 23/03/2012 | 23/10/2013 |
Naranjo Villalonga Guillermo | Administrador Solidario | 23/03/2012 | 23/10/2013 |
ACTOS BORME DE ADINATON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29652 , F 187, S 8, H M 533604, I/A 8 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29652 , F 187, S 8, H M 533604, I/A 8 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29652 , F 187, S 8, H M 533604, I/A 8 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29652 , F 187, S 8, H M 533604, I/A 8 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29652 , F 187, S 8, H M 533604, I/A 7 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-28
- C/ COVARRUBIAS 22 5º - IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29652 , F 187, S 8, H M 533604, I/A 6 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29652 , F 187, S 8, H M 533604, I/A 6 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-28
- C/ MONTE ESQUINZA 14 - ESTUDIO 1 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29652 , F 186, S 8, H M 533604, I/A 5 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Domicilio social y web corporativa.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29652 , F 186, S 8, H M 533604, I/A 5 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29652 , F 185, S 8, H M 533604, I/A 4 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-28