ADEREC PROMOTORS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl L'Emancipacio, 20
Código Postal 08022
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ADEREC PROMOTORS SL
CIF B66709411
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 08/02/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ADEREC PROMOTORS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ADEREC PROMOTORS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arroyo Delgado Maria Carmen | Liquidador | 18/06/2021 | 18/06/2021 |
Arroyo Delgado Maria Carmen | Administrador Solidario | 18/06/2021 | |
Arroyo Delgado Nuria | Liquidador | 18/06/2021 | 18/06/2021 |
Arroyo Delgado Nuria | Administrador Solidario | 18/06/2021 | |
Blazquez Quevedo Sergi | Administrador Unico | 29/02/2016 | 18/06/2021 |
Maria Carmen Arroyo Delgado | Administrador Solidario | 03/06/2016 | 18/06/2021 |
Nuria Arroyo Delgado | Administrador Solidario | 03/06/2016 | 18/06/2021 |
Rodriguez Molino Ana Maria | Apoderado Solidario | 14/02/2019 | 18/06/2021 |
Sergi Blazquez Quevedo | Administrador Unico | 03/06/2016 |
ACTOS BORME DE ADEREC PROMOTORS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45239 , F 212, S 8, H B 481398, I/A 5 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45239 , F 212, S 8, H B 481398, I/A 5 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45239 , F 212, S 8, H B 481398, I/A 5 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-120-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45239 , F 210, S 8, H B 481398, I/A 4 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-08
- CL EMANCIPACIO 20 22,6 3 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45239 , F 210, S 8, H B 481398, I/A 3 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-08
- AVDA CAVALL BERNAT 27 3 1 (CASTELL-PLATJA D'ARO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3100 , F 19, S 8, H GI 60570, I/A 2 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3100 , F 19, S 8, H GI 60570, I/A 2 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3100 , F 19, S 8, H GI 60570, I/A 2 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3100 , F 19, S 8, H GI 60570, I/A 2 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45239 , F 208, S 8, H B 481398, I/A 1 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-08