ADECUA PROYECTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo La Habana, 9
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ADECUA PROYECTOS SL
CIF B87517629
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 11/03/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ADECUA PROYECTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ADECUA PROYECTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Ingelmo Amando | Administrador Unico | 06/04/2016 | 01/04/2019 |
Lopez Ingelmo Armando | Administrador Unico | 01/04/2019 | |
Vela Toledo Ruben | Liquidador | 01/04/2019 | 01/04/2019 |
Lopez Ingelmo Amando | Socio Unico | 06/04/2016 | 03/06/2016 |
ACTOS BORME DE ADECUA PROYECTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34597 , F 61, S 8, H M 622413, I/A 4 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34597 , F 61, S 8, H M 622413, I/A 4 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34597 , F 61, S 8, H M 622413, I/A 4 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34597 , F 61, S 8, H M 622413, I/A 4 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34597 , F 61, S 8, H M 622413, I/A 3 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-28
- SUBSANACION DE LA INSCRIPCION 1& EN CUANTO AL NOMBRE DEL ADMINISTRADOR Y SOCIO UNICO, SIENDO EL CORRECTO "ARMANDO" Y NO "AMANDO" COMO POR ERROR FIGURA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34597 , F 61, S 8, H M 622413, I/A 2 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34597 , F 60, S 8, H M 622413, I/A 1 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34597 , F 60, S 8, H M 622413, I/A 1 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-28
Dirección:PASEO DE LA HABANA 9-11 (MADRID)
Comienzo de operaciones:11/03/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ASESORAMIENTO TECNICO. REALIZACION DE TODO TIPO DE ACTIVIDADES DE INSPECCION Y/0 ENSAYO CONSISTENTES EN EL EXAMEN DEL DISEÑO DE UN PRODUCTO. ASA COMO POR CUALESQUIERA OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS TANTO DE CARACTER PUBLICO..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34597 , F 60, S 8, H M 622413, I/A 1 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-28