ADDING PLUS SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaça del Vapor Vell de Sants, S/N
Código Postal 08690
Municipio Santa Coloma de Cervelló
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ADDING PLUS SERVICES SL
CIF B65718785
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 19/01/2012
Página Web www.adding-plus.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ADDING PLUS SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ADDING PLUS SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Solis Molina Francisco | Liquidador | 08/10/2014 | 04/01/2016 |
Solis Molina Francisco | Administrador Unico | 10/02/2012 | 08/10/2014 |
ACTOS BORME DE ADDING PLUS SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43012 , F 143, S 8, H B 417808, I/A 4 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43012 , F 143, S 8, H B 417808, I/A 4 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43012 , F 143, S 8, H B 417808, I/A 3 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43012 , F 143, S 8, H B 417808, I/A 3 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43012 , F 143, S 8, H B 417808, I/A 3 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.16.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43012 , F 142, S 8, H B 417808, I/A 2 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-178-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43012 , F 141, S 8, H B 417808, I/A 1 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-08
Dirección:PZ DEL VAPOR VELL DE SANTS S/N,EDIF.FILATURES P.2 (SANTA COLOMA DE CERVELLO)
Comienzo de operaciones:19/01/12
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:EL TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL.SERVICIOS DE CONSULTORIA,AUDITORIA,ASESORAMIENTO Y GESTIONES A EMPRESAS DE LOGISTICA,TRANSPORTES,APROVISIONAMIENTO,DISTRIBUCION COMERCIAL Y MOVILIDAD,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43012 , F 141, S 8, H B 417808, I/A 1 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-08