ACTIVOWEALTH EMPRESA DE ASESORAMIENTO FINANCIERO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rbla Catalunya, 105
Código Postal 08008
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ACTIVOWEALTH EMPRESA DE ASESORAMIENTO FINANCIERO SL
CIF B65770521
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 28/03/2012
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor BDO AUDITORES SL
VINCULACIONES DE ACTIVOWEALTH EMPRESA DE ASESORAMIENTO FINANCIERO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACTIVOWEALTH EMPRESA DE ASESORAMIENTO FINANCIERO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BDO AUDITORES SL | Auditor | 05/06/2012 | 13/11/2012 |
Bermejo De La Calzada Fernando Jose | Secretario | 23/05/2012 | 13/11/2012 |
Bermejo De La Calzada Fernando Jose | Consejero | 23/05/2012 | 13/11/2012 |
Luis Pedro Reis Alves Gomes | Liquidador | 13/11/2012 | 13/11/2012 |
Luis Pedro Reis Alves Gomes | Presidente | 23/05/2012 | 13/11/2012 |
Luis Pedro Reis Alves Gomes | Consejero | 23/05/2012 | 13/11/2012 |
Perez Martinez Raza | Consejero | 23/05/2012 | 13/11/2012 |
Ribes Estrella Joan Marc | Consejero | 23/05/2012 | 13/11/2012 |
Ribes Estrella Joan Marc | Consejero Delegado | 23/05/2012 | 13/11/2012 |
ACTOS BORME DE ACTIVOWEALTH EMPRESA DE ASESORAMIENTO FINANCIERO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43195 , F 91, S 8, H B 426418, I/A 3 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43195 , F 91, S 8, H B 426418, I/A 3 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43195 , F 91, S 8, H B 426418, I/A 3 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43195 , F 90, S 8, H B 426418, I/A 2 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL UNICO SOCIO:ACTIVOTRADE VALORES, AGENCIA DE VALORES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43195 , F 86, S 8, H B 426418, I/A 1 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43195 , F 86, S 8, H B 426418, I/A 1 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
Dirección:RB DE CATALUNYA Num.105 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:28/03/12
Capital:50.000,00 Euros
Objeto social:PRESTACION DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE INVERSION.PRESTACION DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS AUXILIARES:ASESORAMIENTO A EMPRESAS SOBRE ESTRUCTURA DE CAPITAL, ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y CUESTIONES AFINES ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43195 , F 86, S 8, H B 426418, I/A 1 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08